ESCUDERO CABORNERO JESUS
Informe ejecutivo de ESCUDERO CABORNERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESCUDERO CABORNERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFI SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 20/04/2012 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO CABORNERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO CABORNERO JESUS
Empresa: DESARROLLO SOSTENIBLES SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Escudero Cabornero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 158, S 8, H Z 28216, I/A 7 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-50
Empresa: ARAGON DE VIVIENDAS 2000 SL
Administrador Unico
- Escudero Cabornero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938 , F 35, S 8, H Z 30949, I/A 7 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 9, S 8, H CR 16251, I/A 6 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-13
Empresa: ARAGON DE VIVIENDAS 2000 SLL
Administrador Unico
- Escudero Cabornero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 12, S 8, H Z 30949, I/A 6 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-50
Empresa: AFI SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Escudero Cabornero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 125, S 8, H Z 32697, I/A 6 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-50
Empresa: CONOCIMIENTO 21 SL
Administrador Unico
- Escudero Cabornero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 8, S 8, H CR 19445, I/A 2 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-13
Información de ESCUDERO CABORNERO JESUS
Mostramos los datos de ESCUDERO CABORNERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO CABORNERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos