ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO
Informe ejecutivo de ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PSP PROMOCIONES Y SERVICIOS PEDRALBES SA | Administrador Unico | 25/04/2023 | |
TRUDAT INVERSIONES SL | Apoderado | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO
Administrador Unico
- Escudero Bustamante Jaime Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33167 , F 48, S 8, H B 88394, I/A 16 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Administrador Unico
- Escudero Bustamante Jaime Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9594 , F 156, S 8, H B 88394, I/A 13 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Administrador Unico
- Escudero Bustamante Jaime Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9594 , F 156, S 8, H B 88394, I/A 12 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: TRUDAT INVERSIONES SL
Apoderado
- Escudero Bustamante Jaime Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31726 , F 28, S 8, H B 199735, I/A 5 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Información de ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO
Mostramos los datos de ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO BUSTAMANTE JAIME EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos