ESCUDER GORRIN ANA MARIA
Informe ejecutivo de ESCUDER GORRIN ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDER GORRIN ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUDER GORRIN SA | Administrador Unico | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE ESCUDER GORRIN ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDER GORRIN ANA MARIA
Empresa: ESCUDER GORRIN SA
Administrador Unico
- Escuder Gorrin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 67, S 8, H TF 6630, I/A 14 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-38
Empresa: ESCUDER GORRIN SA
Administrador Unico
- Escuder Gorrin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 67, S 8, H TF 6630, I/A 13 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-38
Empresa: ESCUDER GORRIN SA
Administrador Unico
- Escuder Gorrin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 67, S 8, H TF 6630, I/A 11 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: TAXIRAXI SL
Administrador Mancomunado
- Escuder Gorrin Ana Maria
- Gorrin Gomez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 157, S 8, H TF 26345, I/A 2 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-38
Información de ESCUDER GORRIN ANA MARIA
Mostramos los datos de ESCUDER GORRIN ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDER GORRIN ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos