ESCUDE AGUSTI JOSE
Informe ejecutivo de ESCUDE AGUSTI JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDE AGUSTI JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES LLOPRANE SL | Administrador Unico | 22/06/2017 | |
NEDAX NOVA INVEX SL | Administrador Unico | 11/06/2014 | |
ESCUENERGIA SL | Administrador Unico | 15/01/2013 | |
J ESCUDE COMERCIALS SL | Administrador Unico | 08/09/2010 |
VINCULACIONES DE ESCUDE AGUSTI JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDE AGUSTI JOSE
Empresa: DISTRIBUCIONES LLOPRANE SL
Administrador Unico
- Escude Agusti Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39266 , F 112, S 8, H B 343589, I/A 4 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
Empresa: NEDAX NOVA INVEX SL
Administrador Unico
- Escude Agusti Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44306 , F 86, S 8, H B 452257, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-08
Empresa: ESCUENERGIA SL
Administrador Unico
- Escude Agusti Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43552 , F 71, S 8, H B 432054, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Empresa: J ESCUDE COMERCIALS SL
Administrador Unico
- Escude Agusti Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 92, S 8, H B 402199, I/A 1 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-08
Información de ESCUDE AGUSTI JOSE
Mostramos los datos de ESCUDE AGUSTI JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDE AGUSTI JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos