ESCUBEDO GARCIA JORDI
Informe ejecutivo de ESCUBEDO GARCIA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUBEDO GARCIA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XB COMPONENTS SA | REPR.143 RRM | 29/07/2024 | |
XB COMPONENTS SA | REPR.143 RRM | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE ESCUBEDO GARCIA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUBEDO GARCIA JORDI
Empresa: XB COMPONENTS SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Escubedo Garcia Jordi
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 52352, I/A 41 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: XB COMPONENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38752 , F 39, S 8, H B 52352, I/A 37 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Empresa: XB COMPONENTS SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Escubedo Garcia Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38752 , F 39, S 8, H B 52352, I/A 37 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Empresa: XB COMPONENTS SA
Presidente
REPR.143 RRM
- Escubedo Garcia Jordi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38752 , F 38, S 8, H B 52352, I/A 35 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-08
Empresa: XB COMPONENTS SA
Presidente
REPR.143 RRM
- Escubedo Garcia Jordi
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38752 , F 37, S 8, H B 52352, I/A 31 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-08
Información de ESCUBEDO GARCIA JORDI
Mostramos los datos de ESCUBEDO GARCIA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUBEDO GARCIA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos