ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA
Informe ejecutivo de ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA PAELLETA DE SANT LLUIS SL | Administrador Unico | 01/09/2022 | |
PICKANDROLL CONSULTING SL | Apoderado | 29/06/2021 | |
AJABU-PAINA SL | Administrador Unico | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA
Empresa: SA PAELLETA DE SANT LLUIS SL
Administrador Unico
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 180, S 8, H M 772406, I/A 1 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: PICKANDROLL CONSULTING SL
Apoderado
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28147 , F 150, S 8, H M 507061, I/A 6 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: INTEGRAL DESIGN & DECORATIONS SL
Administrador Unico
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30868 , F 41, S 8, H M 555557, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: CULTURARTE SA
Administrador Mancomunado
- Castelo Muñoz Manuel
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11310 , F 132, S 8, H M 177730, I/A 9 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: AJABU-PAINA SL
Administrador Unico
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31845 , F 122, S 8, H M 573096, I/A 1 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: CULTURARTE SA
Administrador Mancomunado
- Castelo Muñoz Manuel
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11310 , F 132, S 8, H M 177730, I/A 8 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Empresa: INTEGRAL DESIGN & DECORATIONS SL
Administrador Unico
- Escriva De Romani Muñoz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30868 , F 39, S 8, H M 555557, I/A 1 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Información de ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA
Mostramos los datos de ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIVA DE ROMANI MUÑOZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos