ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO
Informe ejecutivo de ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMER RESTAURACION SL | Administrador Unico | 08/01/2009 | 17/04/2019 |
MARMER RESTAURACION SL | Liquidador | 17/04/2019 | 17/04/2019 |
FLOR DECOR I JARDI SL | Administrador Solidario | 06/09/2013 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO
Empresa: MARMER RESTAURACION SL
Liquidador
- Escribano Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 22, S 8, H SG 5398, I/A 3 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-40
Empresa: MARMER RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Escribano Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 22, S 8, H SG 5398, I/A 3 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-40
Empresa: FLOR DECOR I JARDI SL
Administrador Solidario
- Escribano Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34757 , F 96, S 8, H B 249141, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
Empresa: MARMER RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Escribano Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 21, S 8, H SG 5398, I/A 2 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-40
Información de ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO
Mostramos los datos de ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO SANCHEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos