ESCRIBANO PEREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ESCRIBANO PEREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESCRIBANO PEREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESSENTIA DOMUS SL | Administrador Unico | 11/11/2021 | |
TRANSITOS ALIMUR SL | Apoderado | 13/10/2020 | |
BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA | Apoderado Solidario | 23/07/2020 | |
ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA | Apoderado Solidario | 23/07/2020 | |
AIRE PARA DATOS Y TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO PEREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO PEREZ ANTONIO
Empresa: ESSENTIA DOMUS SL
Administrador Unico
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43212 , F 133, S 8, H B 427216, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: ESSENTIA DOMUS SL
Administrador Mancomunado
- Escribano Perez Antonio
- Mohedo Fabregat Fermi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43212 , F 133, S 8, H B 427216, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: TRANSITOS ALIMUR SL
Administrador Unico
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47673 , F 104, S 8, H B 558959, I/A 19 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Empresa: LOG DIST SL
Administrador Unico
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34678 , F 9, S 8, H B 13504, I/A 23 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
Empresa: LOG DIST SL
Administrador Unico
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34678 , F 8, S 8, H B 13504, I/A 22 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: TRANSITOS ALIMUR SL
Administrador Unico
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 146, S 8, H A 121817, I/A 15 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: TRANSITOS ALIMUR SL
Apoderado
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 106, S 8, H A 121817, I/A 14 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-03
Empresa: ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA
Apoderado Solidario
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 102, S 8, H B 24754, I/A 109 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Empresa: BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA
Apoderado Solidario
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45859 , F 177, S 8, H B 36048, I/A 66 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Empresa: KABAENA DIRECTORSHIP SL
Apoderado Solidario
- Escribano Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45112 , F 46, S 8, H B 477187, I/A 16 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
VER MAS ACTOS
Información de ESCRIBANO PEREZ ANTONIO
Mostramos los datos de ESCRIBANO PEREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO PEREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos