ESCRIBANO DE MINGO ANDRES
Informe ejecutivo de ESCRIBANO DE MINGO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCRIBANO DE MINGO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARES CONOCIMIENTO DE NEGOCIO SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2023 | |
ESCRIBANO PEREZ GUADALAJARA SL | Administrador Unico | 21/12/2021 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO DE MINGO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO DE MINGO ANDRES
Empresa: ARES CONOCIMIENTO DE NEGOCIO SL
Administrador Mancomunado
- Escribano De Mingo Andres
- Sanchez Rontome Raul
- Ugeda Navarro Jose-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28023 , F 94, S 8, H M 504990, I/A 7 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: ARES CONOCIMIENTO DE NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Escribano De Mingo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28023 , F 94, S 8, H M 504990, I/A 7 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: ESCRIBANO PEREZ GUADALAJARA SL
Administrador Unico
- Escribano De Mingo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 1, S 8, H M 758103, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: ARES CONOCIMIENTO DE NEGOCIO SL
Socio Único
- Escribano De Mingo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28023 , F 93, S 8, H M 504990, I/A 3 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: ARES CONOCIMIENTO DE NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Escribano De Mingo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28023 , F 92, S 8, H M 504990, I/A 1 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-28
Información de ESCRIBANO DE MINGO ANDRES
Mostramos los datos de ESCRIBANO DE MINGO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO DE MINGO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos