ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODO TIPO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SL | Socio Unico | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: LIMASKOA SL
Consejero
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Presidente
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 99, S 8, H SS 22813, I/A 28 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-20
Empresa: LIMASKOA SL
Consejero
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
- Salegui Escolano Aitor
- Salegui Escolano Amaia
- Salegui Escolano Josu
- Salegui Escolano Maria Angeles
- Salegui Escolano Maria Olatz
Presidente
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 167, S 8, H SS 22813, I/A 21 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-20
Socio Único
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 3, S 8, H NA 25859, I/A 4 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-31
Liquidador Unico
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 3, S 8, H NA 25859, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Administrador Unico
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Liquidador Unico
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 3, S 8, H NA 25859, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Administrador Unico
- Escolano Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299 , F 3, S 8, H NA 25859, I/A 2 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-31
Información de ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLANO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos