ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS
Informe ejecutivo de ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MCSYNCRO VIGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/11/2018 | |
ENSAMBLAJE Y LOGISTICA DE CONJUNTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2018 | |
ENSAMBLAJE Y LOGISTICA DE CONJUNTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/06/2014 |
VINCULACIONES DE ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS
Empresa: MCSYNCRO VIGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escolano Cruz Cesar Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537, L 2537, F 201, S 8, H PO 26869, I/A 30 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escolano Cruz Cesar Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4367 , F 206, S 8, H Z 31563, I/A 42 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escolano Cruz Cesar Tomas
- Rizquez Herruzo Valerio
- Ruiz Gonzalez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 150, S 8, H Z 31563, I/A 24 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-50
Apoderado Mancomunado
- Escolano Cruz Cesar Tomas
- Ruiz Gonzalez Veronica
Apoderado Solidario
- Escolano Cruz Cesar Tomas
- Rizquez Herruzo Valerio
- Rizquez Herruzo Valerio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 124, S 8, H Z 31563, I/A 20 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-50
Información de ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS
Mostramos los datos de ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLANO CRUZ CESAR TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos