ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCORENTING SL | Socio Unico | 08/01/2024 | |
ESCORENTING SL | Administrador Unico | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS
Empresa: ESCORENTING SL
Administrador Unico
- Escolano Carcel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4631 , F 57, S 8, H A 188901, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Empresa: ESCORENTING SL
Socio Único
- Escolano Carcel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4631 , F 57, S 8, H A 188901, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Empresa: AKRA JOYEROS SL
Apoderado Solidario
- Escolano Carcel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 21, S 8, H A 19037, I/A 7 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-03
Información de ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS
Mostramos los datos de ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLANO CARCEL JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos