ESCOLANO AVILA DEMETRIA
Informe ejecutivo de ESCOLANO AVILA DEMETRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCOLANO AVILA DEMETRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO PASTOR SL | Administrador Unico | 27/12/2012 | 09/06/2020 |
FRANCISCO PASTOR SL | Liquidador | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MARMOL PIEDRA Y GRANITO SL | Administrador Unico | 27/12/2012 | 24/01/2020 |
VINCULACIONES DE ESCOLANO AVILA DEMETRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLANO AVILA DEMETRIA
Empresa: FRANCISCO PASTOR SL
Liquidador
- Escolano Avila Demetria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 16, S 8, H A 18195, I/A 6 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-03
Empresa: FRANCISCO PASTOR SL
Administrador Unico
- Escolano Avila Demetria
Liquidador
- Escolano Avila Demetria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 16, S 8, H A 18195, I/A 6 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-03
Administrador Unico
- Escolano Avila Demetria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 77, S 8, H A 18798, I/A 11 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-03
Administrador Unico
- Escolano Avila Demetria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 77, S 8, H A 18798, I/A 10 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-03
Empresa: FRANCISCO PASTOR SL
Administrador Unico
- Escolano Avila Demetria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 16, S 8, H A 18195, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-03
Información de ESCOLANO AVILA DEMETRIA
Mostramos los datos de ESCOLANO AVILA DEMETRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLANO AVILA DEMETRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos