ESCOFET RIBE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ESCOFET RIBE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOFET RIBE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBOOKING SL | Socio Unico | 03/01/2020 | |
INMOBOOKING SL | Administrador Unico | 03/01/2020 |
VINCULACIONES DE ESCOFET RIBE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOFET RIBE JOSE MARIA
Empresa: APARTBEACH SL
Administrador Solidario
- Escofet Ribe Jose Maria
- Garcia Anaya Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3080 , F 49, S 8, H T 52983, I/A 2 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-43
Empresa: INMOBOOKING SL
Administrador Unico
- Escofet Ribe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 172, S 8, H T 55221, I/A 1 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-43
Empresa: INMOBOOKING SL
Socio Único
- Escofet Ribe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 172, S 8, H T 55221, I/A 1 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-43
Empresa: APARTBEACH SL
Administrador Solidario
- Escofet Ribe Jose Maria
- Garcia Anaya Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3080 , F 43, S 8, H T 52983, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-43
Información de ESCOFET RIBE JOSE MARIA
Mostramos los datos de ESCOFET RIBE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOFET RIBE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos