ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE
Informe ejecutivo de ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLM EXPERTS LEGALS I COMPTABLES SA | Apoderado | 20/02/2020 | |
FLM EXPERTS LEGALS I COMPTABLES SA | Consejero | 04/06/2015 | 20/02/2020 |
FLM EXPERTS LEGALS I COMPTABLES SA | Consejero | 04/01/2010 | 04/06/2015 |
VINCULACIONES DE ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE
Empresa: ORTEMESA SA
Apoderado
Consejero
- CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO SLP
- Escofet Llongueras Enrique
- Juve Rodriguez Jorge
- Redondo Romero Luis
- Rovira De Osso Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34224 , F 140, S 8, H B 19499, I/A 35 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: ORTEMESA SA
Consejero
- Escofet Llongueras Enrique
- JGBR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP
- Juve Rodriguez Jorge
- Redondo Romero Luis
- Rovira De Osso Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34224 , F 140, S 8, H B 19499, I/A 34 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Empresa: ORTEMESA SA
Consejero
- Escofet Llongueras Enrique
- JGBR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL
- Juve Rodriguez Jorge
- Redondo Romero Luis
- Rovira De Osso Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34224 , F 140, S 8, H B 19499, I/A 34 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Empresa: ORTEMESA SA
Consejero
- Escofet Llongueras Enrique
- JGBR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL
- Juve Rodriguez Jorge
- Redondo Romero Luis
- Rovira De Osso Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34224 , F 139, S 8, H B 19499, I/A 33 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: ORTEMESA SA
Consejero
- Escofet Llongueras Enrique
- JGBR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL
- Juve Rodriguez Jorge
- Redondo Romero Luis
- Rovira De Osso Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34224 , F 139, S 8, H B 19499, I/A 33 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Información de ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE
Mostramos los datos de ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOFET LLONGUERAS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos