ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR
Informe ejecutivo de ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES SINC & SANCHO SL | Consejero | 11/05/2020 | 27/12/2023 |
LICORES SINC SA | Consejero | 22/07/2019 | 10/08/2023 |
LICORES SINC SA | Consejero | 07/10/2011 | 03/11/2015 |
VINCULACIONES DE ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR
Empresa: DISTRIBUCIONES SINC & SANCHO SL
Consejero
- Escoda Badia Antonio Salvador
- Sancho Ferrer Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3065 , F 210, S 8, H A 13613, I/A 17 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Escoda Badia Antonio Salvador
- Sancho Ferrer Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326 , F 174, S 8, H A 8236, I/A 32 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-03
Empresa: DISTRIBUCIONES SINC & SANCHO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 74, S 8, H A 13613, I/A 14 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Escoda Badia Antonio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 196, S 8, H A 8236, I/A 25 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Bonet Miro Joaquin
- Escoda Badia Antonio Salvador
- Gadea Cortell Juan Jose
- Sancho Ferrer Jose Vicente
- Sancho Gonzalez Maria Dolores
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 195, S 8, H A 8236, I/A 23 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-03
Empresa: LICORES SINC SA
Consejero
- Bonet Miro Joaquin
- Escoda Badia Antonio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 195, S 8, H A 8236, I/A 21 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-03
Información de ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR
Mostramos los datos de ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCODA BADIA ANTONIO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos