ESCOBEDO ESPINOSA DAVID
Informe ejecutivo de ESCOBEDO ESPINOSA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCOBEDO ESPINOSA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERTICAL RESTAURACIONES ESCOBEDO SL | Administrador Unico | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE ESCOBEDO ESPINOSA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBEDO ESPINOSA DAVID
Empresa: VERTICAL RESTAURACIONES ESCOBEDO SL
Administrador Unico
- Escobedo Espinosa David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48135 , F 177, S 8, H B 573427, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: PROYECRESTAURA SL
Liquidador
- Escobedo Espinosa David
- Guerrero Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40988 , F 143, S 8, H B 374980, I/A 3 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Empresa: PROYECRESTAURA SL
Administrador Solidario
- Escobedo Espinosa David
- Guerrero Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40988 , F 143, S 8, H B 374980, I/A 3 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Empresa: PROYECRESTAURA SL
Administrador Solidario
- Claramunt Codina Enrique
- Escobedo Espinosa David
- Guerrero Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40988 , F 140, S 8, H B 374980, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Empresa: PROMOCAT DQD SL
Administrador Solidario
- Escobedo Espinosa David
- Guerrero Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37666 , F 103, S 8, H B 310388, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Información de ESCOBEDO ESPINOSA DAVID
Mostramos los datos de ESCOBEDO ESPINOSA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBEDO ESPINOSA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos