ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE
Informe ejecutivo de ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
5S REHABILITACIONES SL | Apoderado Solidario | 07/11/2019 |
VINCULACIONES DE ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE
Empresa: 5S DESARROLLO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Escobar Tobar Gina Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 217, S 8, H B 480293, I/A 4 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: 5S REHABILITACIONES SL
Apoderado Solidario
- Escobar Tobar Gina Guadalupe
- Mendiburo Uribe Mario Aquiles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47057 , F 188, S 8, H B 539676, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: 5S DESARROLLO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Escobar Tobar Gina Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 216, S 8, H B 480293, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-08
Empresa: GINMAR CUBIERTAS SL
Liquidador
- Escobar Tobar Gina Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39764 , F 125, S 8, H B 354193, I/A 2 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
Empresa: GINMAR CUBIERTAS SL
Administrador Unico
- Escobar Tobar Gina Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39764 , F 125, S 8, H B 354193, I/A 2 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
Información de ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE
Mostramos los datos de ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR TOBAR GINA GUADALUPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos