ESCOBAR MENDOZA MANUELA
Informe ejecutivo de ESCOBAR MENDOZA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOBAR MENDOZA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA DE SERVICIO EL CERECEDO SL | Presidente | 12/01/2015 | |
AREA DE SERVICIO EL CERECEDO SL | Consejero | 12/01/2015 | |
EXPLOTACIONES GANADERAS FELIGRES SL | Presidente | 02/01/2015 | |
RODEO DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 23/04/2010 |
VINCULACIONES DE ESCOBAR MENDOZA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR MENDOZA MANUELA
Empresa: RODEO DE INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Escobar Mendoza Manuela
- Otamendi Uriguen Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16024 , F 224, S 8, H M 271187, I/A 31 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: AREA DE SERVICIO EL CERECEDO SL
Consejero
- Escobar Mendoza Manuela
- Lopez Escobar Julian
- Lopez Escobar Manuela
Presidente
- Escobar Mendoza Manuela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30778 , F 141, S 8, H M 553882, I/A 3 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: EXPLOTACIONES GANADERAS FELIGRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17371 , F 210, S 8, H M 223354, I/A 24 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: INVERSIONES GESLOES SL
Apoderado Solidario
- Escobar Mendoza Manuela
Consejero Delegado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18016 , F 121, S 8, H M 292065, I/A 11 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-28
Empresa: RODEO DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Escobar Mendoza Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16024 , F 219, S 8, H M 271187, I/A 18 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de ESCOBAR MENDOZA MANUELA
Mostramos los datos de ESCOBAR MENDOZA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR MENDOZA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos