ESCOBAR MARIN CRISTINA
Informe ejecutivo de ESCOBAR MARIN CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCOBAR MARIN CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL | Consejero | 21/07/2023 | |
HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/07/2023 |
VINCULACIONES DE ESCOBAR MARIN CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR MARIN CRISTINA
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Escobar Salvador
- Alvarez Escobar Veronica
- Escobar Barrionuevo Maria Gabriela
- Escobar Marin Cristina
Consejero
- Alvarez Escobar Salvador
- Alvarez Escobar Veronica
- Escobar Barrionuevo Maria Gabriela
- Escobar Marin Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 201, S 8, H MA 9556, I/A 8 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-29
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escobar Marin Cristina
- Escobar Ortiz Maria Francisca
- Escobar Ortiz Rafael Emiliano
Consejero
- Escobar Marin Cristina
- Escobar Ortiz Maria Francisca
- Escobar Ortiz Rafael Emiliano
Presidente
- Escobar Marin Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 201, S 8, H MA 9556, I/A 8 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-29
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Presidente
- Escobar Marin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 201, S 8, H MA 9556, I/A 7 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-29
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escobar Marin Cristina
- Escobar Marin Maria Victoria
- Escobar Ortiz Maria Francisca
- Escobar Ortiz Rafael Emiliano
Consejero
- Escobar Marin Cristina
- Escobar Marin Maria Victoria
- Escobar Ortiz Maria Francisca
- Escobar Ortiz Rafael Emiliano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 200, S 8, H MA 9556, I/A 6 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-29
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 200, S 8, H MA 9556, I/A 6 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-29
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 200, S 8, H MA 9556, I/A 5 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Empresa: HEREDEROS DE MODESTO ESCOBAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336, L 1249, F 200, S 8, H MA 9556, I/A 5 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Información de ESCOBAR MARIN CRISTINA
Mostramos los datos de ESCOBAR MARIN CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR MARIN CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos