ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA
Informe ejecutivo de ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL POOL DE CHAMARTIN SL | Administrador Unico | 03/03/2020 | |
LUPULOTOPIA SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
TEMPLE DE POZUELO SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
TEMPLE COLBRAND SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
EL LOCAL DE NUMANCIA SL | Administrador Unico | 23/04/2019 |
VINCULACIONES DE ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA
Empresa: BEER BOSS SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 66, S 8, H M 710131, I/A 4 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: BEER BOSS SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 65, S 8, H M 710131, I/A 3 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Empresa: EL POOL DE CHAMARTIN SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40283 , F 53, S 8, H M 715680, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: TEMPLE COLBRAND SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34801 , F 128, S 8, H M 625993, I/A 4 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: TEMPLE DE POZUELO SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38627 , F 83, S 8, H M 686932, I/A 2 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: LUPULOTOPIA SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30853 , F 75, S 8, H M 555289, I/A 4 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: EL LOCAL DE NUMANCIA SL
Administrador Unico
- Escobar Jurado Pamela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39086 , F 54, S 8, H M 694424, I/A 1 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Información de ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA
Mostramos los datos de ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR JURADO PAMELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos