ESCLUSA ROF JOSE
Informe ejecutivo de ESCLUSA ROF JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESCLUSA ROF JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCCIDENT GCO SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2018 | |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REDES PARA LAS ENTIDADES ASEGURADORAS SA | Representante | 09/03/2017 |
VINCULACIONES DE ESCLUSA ROF JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCLUSA ROF JOSE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37110 , F 178, S 8, H M 91458, I/A 209 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 147, S 8, H M 97987, I/A 549 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Representante
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13262 , F 79, S 8, H M 214853, I/A 73 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Representante
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13262 , F 79, S 8, H M 214853, I/A 72 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Consejero
Representante
- Capdevila Ponce David
- Esclusa Rof Jose
- Nadal De Dios Ramon
- Plaza Lozano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13262 , F 77, S 8, H M 214853, I/A 70 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Representante
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13262 , F 67, S 8, H M 214853, I/A 68 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: ASITUR ASISTENCIA SA
Representante
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 139, S 8, H M 13558, I/A 69 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-28
Empresa: ASITUR ASISTENCIA SA
Representante
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 138, S 8, H M 13558, I/A 67 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Empresa: GRUPO PLUS ULTRA CONTACT CENTER AIE
Consejero
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 16, S 8, H M 550579, I/A 25 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Representante
- Esclusa Rof Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 148, S 8, H M 78944, I/A 170 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
VER MAS ACTOS
Información de ESCLUSA ROF JOSE
Mostramos los datos de ESCLUSA ROF JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCLUSA ROF JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos