ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA
Informe ejecutivo de ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LERI GESTION SL | Apoderado | 21/03/2013 |
VINCULACIONES DE ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA
Empresa: LOVELYWEEKS GESTION DE ALQUILERES SL
Liquidador
- Escauriaza Fernandez Victoria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 90, S 8, H GC 48985, I/A 3 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-35
Empresa: LOVELYWEEKS GESTION DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Escauriaza Fernandez Victoria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 90, S 8, H GC 48985, I/A 3 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-35
Empresa: LOVELYWEEKS GESTION DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Escauriaza Fernandez Victoria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 87, S 8, H GC 48985, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-35
Empresa: LERI GESTION SL
Apoderado
- Escauriaza Fernandez Victoria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 203, S 8, H GC 40174, I/A 4 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-35
Empresa: MONDI DISEÑO Y DECORACION SL
Administrador Solidario
- Escauriaza Fernandez Victoria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 48, S 8, H GC 28498, I/A 6 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-35
Información de ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA
Mostramos los datos de ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCAURIAZA FERNANDEZ VICTORIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos