ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO
Informe ejecutivo de ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLEGRA MULLER SL | Administrador Unico | 31/01/2022 | |
SISTEMAS AVANZADOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS (IBERICA TECH) SL | Administrador Unico | 25/10/2019 |
VINCULACIONES DE ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO
Empresa: ALLEGRA MULLER SL
Administrador Unico
- Escauriaza Alegria Julio Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42924 , F 150, S 8, H M 758816, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Administrador Unico
- Escauriaza Alegria Julio Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5642 , F 174, S 8, H BI 68713, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-48
Empresa: HARBIN ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Escauriaza Alegria Julio Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27196 , F 33, S 8, H M 489977, I/A 3 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
Empresa: HARBIN ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Escauriaza Alegria Julio Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27196 , F 32, S 8, H M 489977, I/A 2 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Información de ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO
Mostramos los datos de ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCAURIAZA ALEGRIA JULIO BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos