ESCAPA GARCIA ALFONSO
Informe ejecutivo de ESCAPA GARCIA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCAPA GARCIA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCAP REGALO SL | Administrador Solidario | 21/04/2022 | |
ESGARSA SL | Administrador Solidario | 29/03/2022 | |
INVERSORA SORRIBO SICAV | Secretario | 11/01/2019 | |
SCAP REGALO SL | Apoderado | 08/11/2016 | |
INVERSORA LAS VALDESAS SL | Administrador Unico | 10/05/2013 | |
VELAZQUEZ GESTION DE PATRIMONIOS SL | Apoderado Solidario | 08/01/2013 | |
ESGARSA SL | Apoderado | 15/10/2012 |
VINCULACIONES DE ESCAPA GARCIA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCAPA GARCIA ALFONSO
Empresa: SCAP REGALO SL
Administrador Solidario
- Escapa Garcia Alfonso
- Escapa Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 133, S 8, H LE 14483, I/A 14 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-24
Empresa: ESGARSA SL
Administrador Solidario
- Escapa Garcia Alfonso
- Escapa Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18571 , F 129, S 8, H M 322877, I/A 17 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: INVERSORA SORRIBO SICAV
Presidente
Secretario
- Escapa Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31487 , F 42, S 8, H M 241439, I/A 33 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: SCAP REGALO SL
Apoderado
- Escapa Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 133, S 8, H LE 14483, I/A 13 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-24
Empresa: INVERSORA LAS VALDESAS SL
Administrador Unico
- Escapa Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 105, S 8, H LE 22164, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-24
Empresa: VELAZQUEZ GESTION DE PATRIMONIOS SL
Apoderado Solidario
- Escapa Garcia Alfonso
- Escapa Garcia Carlos
- Escapa Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22235 , F 66, S 8, H M 396870, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: ESGARSA SL
Apoderado
- Escapa Garcia Alfonso
- Escapa Garcia Carlos
- Escapa Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18571 , F 126, S 8, H M 322877, I/A 15 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Empresa: FRESCONOR SL
Liquidador Solidario
- Escapa Garcia Alfonso
- Escapa Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 120, S 8, H LE 11462, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-24
Empresa: FRESCONOR SL
Administrador Solidario
- Escapa Garcia Alfonso
- Escapa Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 120, S 8, H LE 11462, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-24
Información de ESCAPA GARCIA ALFONSO
Mostramos los datos de ESCAPA GARCIA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCAPA GARCIA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos