ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVARIUM COLIVING SL | Administrador Unico | 11/08/2021 |
VINCULACIONES DE ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR
Empresa: VIVARIUM COLIVING SL
Administrador Unico
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11037, L 8315, F 20, S 8, H V 199920, I/A 1 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-46
Empresa: GRANT THORNTON ASESORES SLP
Apoderado
- Cardenal Rivera Gerardo
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
- Nuñez Samper Marcet Mariano
- Serrano Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 85, S 8, H M 657290, I/A 10 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: GRANT THORNTON SLP
Apoderado
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 213, S 8, H B 12635, I/A 143 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: GRANT THORNTON ADVISORY SLP
Apoderado
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41992 , F 117, S 8, H B 265754, I/A 16 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Apoderado
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35382 , F 53, S 8, H B 265754, I/A 11 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-08
Empresa: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP
Apoderado
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41840 , F 141, S 8, H B 12635, I/A 125 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Apoderado
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40219 , F 180, S 8, H B 278082, I/A 28 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Empresa: TECTURA SPAIN TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Escanez Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36757 , F 40, S 8, H B 118599, I/A 40 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-08
Información de ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos