ESCAMEZ ARTES JAVIER
Informe ejecutivo de ESCAMEZ ARTES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCAMEZ ARTES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISOPIPE IBERICA SL | Apoderado | 16/02/2012 | 07/12/2017 |
ISOPIPE IBERICA SL | Apoderado Solidario | 17/05/2016 | 07/12/2017 |
ISOPIPE IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 13/08/2009 | 17/05/2016 |
BRAXTON BIDDLE SL | Administrador Solidario | 02/08/2012 | |
BRAXTON BIDDLE SL | Liquidador | 02/08/2012 | 02/08/2012 |
ISOPIPE IBERICA SL | Apoderado | 17/11/2009 | 16/02/2012 |
ISOPIPE IBERICA SL | Apoderado | 05/10/2009 | 17/11/2009 |
ISOPIPE IBERICA SL | Administrador Unico | 28/05/2009 | 13/08/2009 |
VINCULACIONES DE ESCAMEZ ARTES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCAMEZ ARTES JAVIER
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Escamez Artes Javier
Apoderado
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43014 , F 188, S 8, H B 378757, I/A 17 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43014 , F 181, S 8, H B 378757, I/A 11 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Escamez Artes Javier
- Konstantinos Tzanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43014 , F 181, S 8, H B 378757, I/A 10 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: BRAXTON BIDDLE SL
Liquidador
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27809 , F 176, S 8, H B 124575, I/A 8 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: BRAXTON BIDDLE SL
Administrador Solidario
- Escamez Artes Javier
- Guillermo Rubio Dodoglio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27809 , F 176, S 8, H B 124575, I/A 8 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 18, S 8, H B 378757, I/A 9 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 18, S 8, H B 378757, I/A 9 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 17, S 8, H B 378757, I/A 8 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 17, S 8, H B 378757, I/A 8 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Empresa: ISOPIPE IBERICA SL
Apoderado
- Escamez Artes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 17, S 8, H B 378757, I/A 7 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
VER MAS ACTOS
Información de ESCAMEZ ARTES JAVIER
Mostramos los datos de ESCAMEZ ARTES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCAMEZ ARTES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos