ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE
Informe ejecutivo de ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPEMOTARD DE LA RIBERA SL | Administrador Unico | 23/11/2017 | |
VICENTE ESCALERA SA | Administrador Unico | 20/12/2011 | 01/10/2015 |
FIRME ESTRUCTURAS 21 SL | Administrador Solidario | 03/06/2013 | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE
Empresa: SUPEMOTARD DE LA RIBERA SL
Administrador Unico
- Escalera Sanagustin Vicente
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8866, L 6152, F 95, S 8, H V 128299, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
Empresa: VICENTE ESCALERA SA
Administrador Unico
- Escalera Sanagustin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607, L 920, F 173, S 8, H V 12672, I/A A (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-46
Empresa: FIRME ESTRUCTURAS 21 SL
Administrador Solidario
- Escalera Sanagustin Vicente
- Muñoz Coscolla Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 136, S 8, H V 154242, I/A 4 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
Empresa: FIRME ESTRUCTURAS 21 SL
Administrador Solidario
- Escalera Sanagustin Vicente
- Muñoz Coscolla Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 136, S 8, H V 154242, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-46
Empresa: VICENTE ESCALERA SA
Administrador Unico
- Escalera Sanagustin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607, L 920, F 173, S 8, H V 12672, I/A 8 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-46
Información de ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE
Mostramos los datos de ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCALERA SANAGUSTIN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos