ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO
Informe ejecutivo de ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFUSION Y AUDIENCIAS SA | Apoderado | 31/10/2023 | |
ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 29/09/2023 | |
ARENA COMMUNICATIONS NETWORK SL | Apoderado Solidario | 27/09/2023 | |
ELISA INTERACTIVE SL | Apoderado Solidario | 15/09/2023 | |
PROXIMIA HAVAS SL | Apoderado Solidario | 15/09/2023 | |
HAVAS SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 15/09/2023 |
VINCULACIONES DE ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO
Empresa: DIFUSION Y AUDIENCIAS SA
Apoderado
- Escalante Sierra Enrique Ignacio
- Sacristan Cubillo Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37595 , F 186, S 8, H M 670056, I/A 17 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Escalante Sierra Enrique Ignacio
- Sacristan Cubillo Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31213 , F 74, S 8, H M 95912, I/A 78 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: ARENA COMMUNICATIONS NETWORK SL
Apoderado Solidario
- Escalante Sierra Enrique Ignacio
- Sacristan Cubillo Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32947 , F 224, S 8, H M 240682, I/A 53 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Empresa: HAVAS SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Escalante Sierra Enrique Ignacio
- Sacristan Cubillo Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36843 , F 147, S 8, H M 659483, I/A 16 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: PROXIMIA HAVAS SL
Apoderado Solidario
- Escalante Sierra Enrique Ignacio
- Sacristan Cubillo Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 77, S 8, H M 399324, I/A 37 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: ELISA INTERACTIVE SL
Apoderado Solidario
- Escalante Sierra Enrique Ignacio
- Sacristan Cubillo Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37196 , F 44, S 8, H M 663701, I/A 10 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Información de ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO
Mostramos los datos de ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCALANTE SIERRA ENRIQUE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos