ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEMANY ESCALONA & ESCALANTE ABOGADOS SL | Secretario | 23/01/2009 | |
ALEMANY ESCALONA & ESCALANTE ABOGADOS SL | Consejero | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES
Empresa: MONTEGIL OLIVE PRODUCTS SL
Apoderado
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563 , F 83, S 8, H SE 94084, I/A 3 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-41
Empresa: PUEBLO SIERRA DE ALTEA SA
Apoderado Solidario
- Escalante Sanchez Maria Dolores
- Escalante Sanchez Maria Dolores
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19968 , F 160, S 8, H M 314454, I/A 20 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Empresa: SEA FLOWER MIRAFLORES SA
Apoderado
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23176 , F 211, S 8, H M 278536, I/A 29 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Empresa: MONSTER WORLDWIDE SL
Apoderado Solidario
- Alvarez De Prada Miguel Angel
- Escalante Sanchez Maria Dolores
- Escalante Sanchez Maria Dolores
- Monteagudo Tejedor Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24191 , F 202, S 8, H M 235903, I/A 51 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Empresa: MONTEGIL OLIVE PRODUCTS SL
Apoderado
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563 , F 82, S 8, H SE 94084, I/A 2 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-41
Consejero
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26357 , F 37, S 8, H M 278586, I/A 9 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: TELINDUS SA
Secretario
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 54, S 8, H M 108022, I/A 66 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: VIAJES CATAI SA
Secretario
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24373 , F 218, S 8, H M 103266, I/A 37 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Empresa: MONSTER WORLDWIDE SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Muñoz Isabel
- Escalante Sanchez Maria Dolores
- Menendez De Luarca Bellido Rosina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24191 , F 197, S 8, H M 235903, I/A 42 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Consejero Delegado
Consejero
- Alemany Bellido Jose Ignacio
- Escalante Sanchez Maria Dolores
- Escalona De Molina Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Escalante Sanchez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16390 , F 179, S 8, H M 278586, I/A 5 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Información de ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCALANTE SANCHEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos