ESAYAG CORIAT ELIAS
Informe ejecutivo de ESAYAG CORIAT ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESAYAG CORIAT ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVENIO GAMMA SL | Apoderado Solidario | 12/08/2024 | |
VIVENIO OMEGA SL | Apoderado Solidario | 31/07/2024 | |
VIVENIO LAMDA SL | Apoderado | 02/04/2024 | |
VIVENIO OMICROM SL | Apoderado Solidario | 21/07/2023 | |
VIVENIO KAPPA SL | Apoderado | 27/10/2022 | |
VIVENIO ALFA SL | Apoderado Solidario | 02/08/2022 | |
VIVENIO DELTA SL | Apoderado | 28/06/2021 | |
NESCAM 2006 SL | Apoderado | 14/05/2021 |
VINCULACIONES DE ESAYAG CORIAT ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESAYAG CORIAT ELIAS
Empresa: VIVENIO GAMMA SL
Apoderado Solidario
- Ara Villar Santiago
- Esayag Coriat Elias
- Prado Aguerri Cristina
- Rosillo Muñagorri Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696215, I/A 7 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: VIVENIO OMEGA SL
Apoderado Solidario
- Ara Villar Santiago
- Esayag Coriat Elias
- Prado Aguerri Cristina
- Rosillo Muñagorri Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 708574, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: VIVENIO LAMDA SL
Apoderado
- Alvarez Perez Sheila
- Ara Villar Santiago
- Esayag Coriat Elias
- Prado Aguerri Cristina
- Rosillo Muñagorri Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39970 , F 67, S 8, H M 709937, I/A 5 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: VIVENIO OMICROM SL
Apoderado Solidario
- Ara Villar Santiago
- Esayag Coriat Elias
- Prado Aguerri Cristina
- Rosillo Muñagorri Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39958 , F 98, S 8, H M 709716, I/A 4 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: VIVENIO KAPPA SL
Apoderado
- Ara Villar Santiago
- Esayag Coriat Elias
- Prado Aguerri Cristina
- Rosillo Muñagorri Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39191 , F 111, S 8, H M 696212, I/A 5 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: VIVENIO ALFA SL
Apoderado Solidario
- Ara Villar Santiago
- Esayag Coriat Elias
- Prado Aguerri Cristina
- Rosillo Muñagorri Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38610 , F 158, S 8, H M 686634, I/A 5 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: VIVENIO DELTA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39191 , F 128, S 8, H M 696214, I/A 4 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: NESCAM 2006 SL
Apoderado
- Camarero Cerro Maria Inmaculada
- Esayag Coriat Elias
- Lamana Revilla Borja
- Loureda Lopez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 195, S 8, H M 392891, I/A 19 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Información de ESAYAG CORIAT ELIAS
Mostramos los datos de ESAYAG CORIAT ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESAYAG CORIAT ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos