ERVITI URETA GORKA
Informe ejecutivo de ERVITI URETA GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ERVITI URETA GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOMEL REAL STATE SL | Administrador Unico | 20/05/2022 | |
GOMEL REAL STATE SL | Apoderado Solidario | 18/05/2016 | |
GOMEL 2000 SA | Administrador Unico | 13/02/2014 | |
GOMEL REAL STATE SL | Apoderado Solidario | 24/06/2013 |
VINCULACIONES DE ERVITI URETA GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERVITI URETA GORKA
Empresa: GOMEL 2000 SA
Administrador Unico
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29657 , F 67, S 8, H M 8835, I/A 31 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: GOMEL DIGITAL SL
Liquidador
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39023 , F 134, S 8, H M 693410, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: GOMEL DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Erviti Ureta Gorka
- Perez Del Valle Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39023 , F 134, S 8, H M 693410, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: ALGOTOP SL
Liquidador
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15370 , F 75, S 8, H M 257870, I/A 4 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: ALGOTOP SL
Administrador Solidario
- Erviti Gimeno Jose-luis
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15370 , F 75, S 8, H M 257870, I/A 4 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: GOMEL REAL STATE SL
Administrador Unico
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29794 , F 109, S 8, H M 536047, I/A 6 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: WINE LABEL SL
Liquidador
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35312 , F 84, S 8, H M 634788, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: WINE LABEL SL
Administrador Solidario
- Erviti Ureta Gorka
- Erviti Ureta Melina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35312 , F 84, S 8, H M 634788, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: PIUNCHCOM SL
Liquidador
- Erviti Ureta Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16962 , F 53, S 8, H M 290198, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: GOMEL DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Erviti Ureta Gorka
- Perez Del Valle Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39023 , F 130, S 8, H M 693410, I/A 1 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
VER MAS ACTOS
Información de ERVITI URETA GORKA
Mostramos los datos de ERVITI URETA GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERVITI URETA GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos