ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA
Informe ejecutivo de ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDISER GESTION CORREDURIA DE SEGUROS SL | Socio Unico | 18/09/2024 | |
SEGUCAR BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario | 02/11/2023 | |
SEGUCAR BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 02/11/2023 | |
ERSM MEDIACION CANARIAS SL | Administrador Solidario | 30/11/2022 |
VINCULACIONES DE ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA
Socio Único
- Ersm Insurance Brokers Correduria De Seguros Y Rea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 428908, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Consejero Delegado
Consejero
- CORPORACION SELIGRAT XXI SL
- Ersm Insurance Brokers Correduria De Seguros Y Rea
- Seligrat Alonso Maria Trinidad
- Seligrat Toribio Jose Ramon
- Vilallonga Cairo Salvador
Presidente
Representante
Secretario
- Ersm Insurance Brokers Correduria De Seguros Y Rea
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 55, S 8, H M 12439, I/A 33 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: ERSM MEDIACION CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Ersm Insurance Brokers Correduria De Seguros Y Rea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 3, S 8, H TF 61987, I/A 3 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-38
Empresa: R.S.M. CORREDURIA DE SEGUROS SA
- Sociedades absorbidas: Ersm Insurance Brokers Correduria De Seguros Y Rea
- Sociedades absorbidas: Enterprise Risk Management Gerencia Integral De Ri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37328 , F 159, S 8, H M 665667, I/A 6 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Información de ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA
Mostramos los datos de ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos