ERREZIL ALBERDI GUILLERMO
Informe ejecutivo de ERREZIL ALBERDI GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ERREZIL ALBERDI GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUREBUILDING SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
FORMAL VINDICATIONS SL | Administrador Unico | 26/09/2016 | |
TOURISTCASH INTERNATIONAL COMPANY SL | Apoderado Solidario | 27/11/2014 | |
GURETRUCK SUR SL | Administrador Unico | 08/04/2011 |
VINCULACIONES DE ERREZIL ALBERDI GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERREZIL ALBERDI GUILLERMO
Empresa: GUREBUILDING SL
Administrador Unico
- Errezil Alberdi Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 161, S 8, H SS 41239, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: FORMAL VINDICATIONS SL
Administrador Unico
- Errezil Alberdi Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45563 , F 124, S 8, H B 491952, I/A 1 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: TOURISTCASH INTERNATIONAL COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Errezil Alberdi Guillermo
- Verdini Carranza Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 191, S 8, H PM 74946, I/A 2 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-07
Empresa: GURETRUCK SUR SL
Administrador Unico
- Errezil Alberdi Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 61, S 8, H AL 37295, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-04
Información de ERREZIL ALBERDI GUILLERMO
Mostramos los datos de ERREZIL ALBERDI GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERREZIL ALBERDI GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos