ERKIAGA AGIRRE ANDONI
Informe ejecutivo de ERKIAGA AGIRRE ANDONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ERKIAGA AGIRRE ANDONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDALUR ARABA SL | Consejero | 29/06/2009 | 31/05/2012 |
ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA | Presidente | 07/03/2011 | 01/09/2011 |
ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA | Consejero | 07/03/2011 | 01/09/2011 |
ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA | Apoderado | 07/03/2011 | 01/09/2011 |
ARABAKO BIDEAK-VIAS DE ALAVA SA | Consejero | 08/03/2011 | 23/05/2011 |
ARABAKO LANAK SA | Consejero | 22/03/2011 | 19/05/2011 |
ARABAKO LANAK SA | Apoderado | 04/03/2011 | |
ARABAKO LANAK SA | Apoderado | 04/06/2009 | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE ERKIAGA AGIRRE ANDONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERKIAGA AGIRRE ANDONI
Empresa: ALDALUR ARABA SL
Consejero
- Erkiaga Agirre Andoni
- Garcia Tabernero Jose Maria
- Yarritu Ruiz De Gordejuela Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 76, S 8, H VI 14378, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-01
Empresa: ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA
Apoderado
- Erkiaga Agirre Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 223, S 8, H VI 8278, I/A 21 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01
Empresa: ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA
Consejero
Director Gerente
Presidente
- Erkiaga Agirre Andoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 223, S 8, H VI 8278, I/A 21 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01
Empresa: VIAS DE ALAVA SA
Consejero
- Erkiaga Agirre Andoni
- Nafarrate Kortabarria Iñaki
- Zenarrutzabeitia Beldarrain Arantza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 203, S 8, H VI 9741, I/A 25 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-01
Empresa: ARABAKO LANAK SA
Consejero
- Erkiaga Agirre Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 31, S 8, H VI 6371, I/A 29 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-01
Empresa: ARABAKO LANAK SA
Apoderado
- Erkiaga Agirre Andoni
- Erkiaga Agirre Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 30, S 8, H VI 6371, I/A 28 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-01
Empresa: ARABAKO LANAK SA
Consejero
- Erkiaga Agirre Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 30, S 8, H VI 6371, I/A 27 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-01
Empresa: VIAS DE ALAVA SA
Consejero
- Erkiaga Agirre Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 121, S 8, H VI 9741, I/A 24 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-01
Empresa: ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA
Apoderado
- Erkiaga Agirre Andoni
Consejero
- Arrieta Perez Jose Ignacio
- Erkiaga Agirre Andoni
Director Gerente
Presidente
- Erkiaga Agirre Andoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 222, S 8, H VI 8278, I/A 19 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-01
Empresa: ALDALUR ARABA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 71, S 8, H VI 14378, I/A 1 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-01
VER MAS ACTOS
Información de ERKIAGA AGIRRE ANDONI
Mostramos los datos de ERKIAGA AGIRRE ANDONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERKIAGA AGIRRE ANDONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos