ERKAN KOC
Informe ejecutivo de ERKAN KOC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ERKAN KOC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOKSEL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 14/03/2013 | 24/07/2013 |
NOKSEL ESPAÑA SA | Apoderado | 03/01/2013 | 24/07/2013 |
VINCULACIONES DE ERKAN KOC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERKAN KOC
Empresa: NOKSEL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Adolfo Perez Sobrino
- Erkan Koc
- Gurkan Akkonyunlu
Apoderado
- Benedicto Benitez Olea
- Erkan Koc
- Gurkan Akkonyunlu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 3, S 8, H MU 70207, I/A 18 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: NOKSEL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Adolfo Perez Sobrino
- Erkan Koc
- Gurkan Akkonyunlu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 1, S 8, H MU 70207, I/A 14 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-30
Empresa: NOKSEL ESPAÑA SA
Apoderado
- Benedicto Benitez Olea
- Erkan Koc
- Gurkan Akkonyunlu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 126, S 8, H MU 70207, I/A 11 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-30
Información de ERKAN KOC
Mostramos los datos de ERKAN KOC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERKAN KOC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos