ERIKSSON SANDRA MADELEINE
Informe ejecutivo de ERIKSSON SANDRA MADELEINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ERIKSSON SANDRA MADELEINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABANA 2019 SL | Socio Unico | 02/07/2021 | |
CABANA 2019 SL | Administrador Unico | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE ERIKSSON SANDRA MADELEINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERIKSSON SANDRA MADELEINE
Empresa: CABANA 2019 SL
Socio Único
- Eriksson Sandra Madeleine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859, L 4766, F 218, S 8, H MA151770, I/A 3 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-29
Empresa: ERIKSSON REALTY SL
Liquidador
- Eriksson Sandra Madeleine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579, L 4486, F 211, S 8, H MA137488, I/A 3 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-29
Empresa: ERIKSSON REALTY SL
Administrador Unico
- Eriksson Sandra Madeleine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579, L 4486, F 211, S 8, H MA137488, I/A 3 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-29
Empresa: CABANA 2019 SL
Administrador Unico
- Eriksson Sandra Madeleine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859, L 4766, F 217, S 8, H MA151770, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-29
Empresa: ERIKSSON REALTY SL
Administrador Unico
- Eriksson Sandra Madeleine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579, L 4486, F 209, S 8, H MA137488, I/A 1 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-29
Información de ERIKSSON SANDRA MADELEINE
Mostramos los datos de ERIKSSON SANDRA MADELEINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERIKSSON SANDRA MADELEINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos