ERIC REQUENA FORCA
Informe ejecutivo de ERIC REQUENA FORCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ERIC REQUENA FORCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XELLAM TRUST SL | Administrador Solidario | 30/09/2009 | 17/04/2019 |
XELLAM TRUST SL | Administrador Unico | 30/09/2009 | |
CHAISE LONGUE CAFE CHILL OUT SL | Administrador Solidario | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE ERIC REQUENA FORCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERIC REQUENA FORCA
Empresa: XELLAM TRUST SL
Administrador Solidario
- Eric Requena Forca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 66, S 8, H GI 42052, I/A 4 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-17
Empresa: XELLAM TRUST SL
Administrador Solidario
- Eric Requena Forca
- Gerard Requena Forca
- Miguel Ramon Requena Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 66, S 8, H GI 42052, I/A 2 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-17
Empresa: XELLAM TRUST SL
Administrador Unico
- Eric Requena Forca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 66, S 8, H GI 42052, I/A 2 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-17
Empresa: CHAISE LONGUE CAFE CHILL OUT SL
Administrador Solidario
- Carlos Ocaña Perez
- Eric Requena Forca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 12, S 8, H GI 44746, I/A 2 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-17
Información de ERIC REQUENA FORCA
Mostramos los datos de ERIC REQUENA FORCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERIC REQUENA FORCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos