EPELDE AYERDI IKER
Informe ejecutivo de EPELDE AYERDI IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EPELDE AYERDI IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL | Administrador Solidario | 03/09/2013 | 23/10/2015 |
P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL | Administrador Unico | 31/12/2010 | 03/09/2013 |
P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL | Administrador Solidario | 31/12/2010 |
VINCULACIONES DE EPELDE AYERDI IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EPELDE AYERDI IKER
Empresa: P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL
Administrador Solidario
- Epelde Ayerdi Iker
- Larrañaga Abaunz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 57, S 8, H SS 26019, I/A 5 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-20
Empresa: P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL
Administrador Solidario
- Epelde Ayerdi Iker
- Larrañaga Abaunz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 57, S 8, H SS 26019, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
Empresa: P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL
Administrador Unico
- Epelde Ayerdi Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 57, S 8, H SS 26019, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
Empresa: P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL
Administrador Unico
- Epelde Ayerdi Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 57, S 8, H SS 26019, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-20
Empresa: P3 SUMINISTROS DE PROTECCION SL
Administrador Solidario
- Epelde Ayerdi Iker
- Larrañaga Abaunz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 57, S 8, H SS 26019, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-20
Información de EPELDE AYERDI IKER
Mostramos los datos de EPELDE AYERDI IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EPELDE AYERDI IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos