ENTRENA GARCIA PEDRO
Informe ejecutivo de ENTRENA GARCIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENTRENA GARCIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO COI 2023 SL | Administrador Solidario | 26/10/2023 |
VINCULACIONES DE ENTRENA GARCIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENTRENA GARCIA PEDRO
Empresa: GRUPO COI 2023 SL
Administrador Solidario
- Entrena Garcia Pedro
- Luz Mary Mantilla Quintero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48992 , F 17, S 8, H B 603752, I/A 1 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: GRUPO ALPESA BCN 5003 SL
Administrador Unico
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38396 , F 43, S 8, H B 324871, I/A 7 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: CENTRO DE SALUD ENTRENA SL
Liquidador
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47184 , F 72, S 8, H B 543991, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Empresa: CENTRO DE SALUD ENTRENA SL
Administrador Unico
- Entrena Garcia Pedro
Liquidador
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47184 , F 72, S 8, H B 543991, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Empresa: CENTRO DE SALUD ENTRENA SL
Administrador Unico
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47184 , F 71, S 8, H B 543991, I/A 1 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: BIENESTAR EN CASA SL
Administrador Unico
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 209, S 8, H B 476628, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Empresa: BIENESTAR EN CASA SL
Administrador Unico
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 207, S 8, H B 476628, I/A 1 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: GRUPO ALPESA BCN 5003 SL
Administrador Unico
- Entrena Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38396 , F 42, S 8, H B 324871, I/A 6 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Información de ENTRENA GARCIA PEDRO
Mostramos los datos de ENTRENA GARCIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENTRENA GARCIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos