ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR
Informe ejecutivo de ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLIANCE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 25/11/2015 | 17/05/2023 |
COMPLIANCE SOLUTIONS SL | Liquidador | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
COMPLIANCE SOLUTIONS SL | Socio Unico | 28/03/2014 | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR
Empresa: COMPLIANCE SOLUTIONS SL
Liquidador
- Enseñat De Carlos Sylvia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32144 , F 23, S 8, H M 578455, I/A 4 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Empresa: COMPLIANCE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Enseñat De Carlos Sylvia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32144 , F 23, S 8, H M 578455, I/A 4 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Empresa: COMPLIANCE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Enseñat De Carlos Sylvia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32144 , F 23, S 8, H M 578455, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Empresa: COMPLIANCE SOLUTIONS SL
Socio Único
- Enseñat De Carlos Sylvia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32144 , F 20, S 8, H M 578455, I/A 1 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Información de ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR
Mostramos los datos de ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENSEÑAT DE CARLOS SYLVIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos