ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 58
Empresas activas: 43
Cargos inactivos: 64
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEVISAN 04 SL | Consejero | 12/08/2024 | |
ENERGIAS AMBIENTALES DE SORIA SL | Apoderado | 21/07/2024 | |
GALP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado | 10/06/2024 | |
ICTIO TOLEDO SOLAR SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
ICTIO SOLAR ANDROMEDA SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
PLANTA SOLAR ALCAZAR-1 SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
ICTIO SOLAR BERENICE SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
PALABRA SOLAR SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
ENERGIA FAETON SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
ICTIO MANZANARES SOLAR SL | Apoderado | 04/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO
Empresa: FEVISAN 04 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Enriquez Alonso Jose Ignacio
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- Enriquez Sernandez Ignacio
- Enriquez Sernandez Paula
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 36604, I/A 10 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-36
Empresa: ENERGIAS AMBIENTALES DE SORIA SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470064, I/A 40 (21/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado
- Alarcon Morales Rosario
- Alejandre Llosas Gustavo
- Alonso Lopez Jose Antonio
- Alvaro Merino David
- Alvaro Merino David
- Anes Perez Raul
- Angeles Marquez Isabel
- Anguita Alique Israel-jose
- Aramendia Salinas Diego
- Bandin Moreno Carlos
- Barahona Cabezon Jorge
- Barahona Cabezon Jorge
- Baulenas Argerich Mercedes
- Blanquez Aroca Elena
- Bravo Romero Laura
- Brinzea Camelia Tantica
- Busquets Olle Mieia
- Cabanas Pierre
- Cabanas Pierre
- Cabello Perez Maria Sol
- Caini Mosegoso Alessandro
- Cajas Jacome Wilian Fabian
- Camacho Soler Maria Angeles
- Camacho Soler Maria Angeles
- Canales Muñoz Marcos
- Canales Muñoz Marcos
- Cancho Perez Maria Jose
- Candel Sandoval Pedro
- Cantalejo Ramirez Maria Del Mar
- Cardona Batet Ignacio
- Castañares Sicilia Noelia
- Castaño Castaño Miguel
- Cervantes Gomez De Pulgar David
- Cid Martinez Cristina
- Corella Vivo Joan Josep
- Cruces Duran Antonio
- Cruces Duran Antonio
- Cruz Garcia Francisco Javier
- Cuevas Luque Estrella Maria
- De Melo Marques Da Silva Joao Diogo
- De Melo Marques Da Silva Joao Diogo
- Del Cerro Vadillo Nuria
- Delgado Morales Rosa
- Diaz Alcalde Maria Del Carmen
- Diaz Fernandez Maria Jose
- Domingo Moron Ana Belen
- Duñabeitia Alacano Oscar
- Duñabeitia Alacano Oscar
- Duñabeitia Alacano Oscar
- Duran Tafalla Pedro
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- Escobar Antolin German
- Espada Herrera Miguel
- Esquer Garcia Maria Trinidad
- Fabian Ferrante Fernando
- Fernandez Fernandez Joaquin
- Fernandez Fernandez Marta
- Fernandez Monteagudo Jose Maria
- Fernandez Monteagudo Jose Maria
- Fernandez Patiño Beatriz
- Fiel Caballero Constantino
- Garcia Colodras Rosa
- Garcia Novo Jose Luis
- Garcia Olivares Belen
- Garcia Quintero Esther
- Gimenez Pedreño Mariano
- Gimenez Pedreño Mariano
- Girol Gutierrez Manuel
- Gomez Arias Milagros
- Gomez Gongora Maria Del Mar
- Gomez Vazquez Josefa
- Gonzalez Florido Alberto
- Gonzalez Florido Alberto
- Gonzalez Gonzalez Luis Alberto
- Gonzalez Nieto Isabel
- Guerrero Alba Jose Enrique
- Hennechart Pocovi Marta Maria
- Hernandez Lauffer Miguel
- Hernandez Lauffer Miguel Angel
- Jimenez Quero Raul
- Jimenez Quero Raul
- Jover Ciria Monica
- Julia Monfort Teresa
- Karabinovska Vira
- Kulyna Sitar Vira
- Lago Leiros Begoña
- Lamperez Hernandez Milagros
- Legarra Gonzalez Asier
- Lopez Angosto Gemma
- Lopez Blazquez Angel
- Lopez Feliz Francisco Javier
- Lopez Pascual Raul
- Lopez Perello Fernando Esteban
- Lopez Quintero Sergio
- Lopez Senin Sonia
- Lozano Garcia De La Plaza Jaime
- Lozano Garcia De La Plaza Tomas
- Luna Gonzalez Maria Jose
- Macia Montejano Jorge
- Martin Bermejo Maria Carmen
- Martin Santana Domingo Jesus
- Martinez Lopez Rosa
- Martinez Perez Daniel
- Martinez Perez Daniel
- Martins Jose-manuel
- Martins Jose-manuel
- Martos Lerma Ana
- Mayor Lopez Juan Pedro
- Maza Corpas Francisco Jose
- Mejdoubi Gonzalez Omar
- Mestres Vicente Lydia
- Miranda Alvarez Rosario
- Mora Gomez Jose
- Mora Gomez Jose
- Moral Espejo Francisco Raul
- Moreno Melero Isabel
- Morillo Poley Ana Isabel
- Muñoz Rodriguez Yolanda
- Navas Sanz Ana Maria
- Noya Rodriguez Maria Luz
- Ortega Alburquerque Carlos
- Pallas Borras Joaquin Javier
- Pallas Borras Joaquin Javier
- Palma Do Amaral Sara Raquel
- Palma Do Amaral Sara Raquel
- Pariente Mendo Alberto
- Pariente Mendo Alberto
- Pascual Ramos Maria Montserrat
- Paz Atan Jose Luis
- Pedro Krusse Gomes Neves
- Peral Martinez Encarnacion
- Perez Carretero Sergio
- Perez Roldan Amparo
- Piñero Martin Ariana Nadia
- Pizarro Sabido Teodoro
- Pons Felio Maria Carmen
- Posada Puerto Manuel
- Prieto Via David
- Puente Perez-pedrero Amagoia
- Ramos Encomienda Antonio Jose
- Rapun Agud Sonia
- Redondo Arranz Agustin
- Redondo Arranz Santiago
- Redondo Arranz Santiago
- Redondo Chisvert Amparo
- Redondo Faya Fernando
- Rivas Sanchis Alejandro
- Robles Vicioso Roberto
- Rodriguez Aunion Monica
- Rodriguez Balmon Maria Carmen
- Rodriguez Dominguez Rosa
- Rodriguez Sanchez Nicolas
- Rodriguez Sanchez Nicolas
- Rubio Lopez Enrique
- Ruiz Ruiz Nuria
- Saa Devesa Jose Manuel
- San Vidal Del Campo Beatriz
- Sanchez Guardamino Buitron Jose Ramon
- Sanchez Guardamino Buitron Jose Ramon
- Sanchez Ranz Maria Jose
- Saz Orozco Eugenio
- Serrano Serrano Jose
- Soles Molins Rosa Maria
- Sotillo Martin Francisco Javier
- Straedhle Elisabeth
- Tante Rodriguez Nuria
- Tapio Mikael Nikander
- Tarraga Collado Ana Isabel
- Tarres Busquets Lluis
- Tena Berlanga Juan Ignacio
- Tordable Redondo Mercedes
- Tres Otazua Adriana Maria
- Valeiro Fagil Pablo
- Valeiro Fagil Pablo
- Valero Garcia Juan
- Vega Rodriguez Miguel-angel
- Victoria Solis Paloma
- Vila Miralles Neus
- Viñals Salamaña Marc
- Viñals Salamaña Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59039, I/A 300 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado
- Botija Hernandez Daniel
- Bruno Vieira Joana
- Calvario Joao Miguel Oliveira
- Cardoso Duarte Renan
- Casanovas Vega Enrique
- Cremades Oroño Fernando
- Da Silva Salgueiro Da Costa Amorim Sara Maria
- De Las Heras Rodriguez Jose Ignacio
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- Garcia Castro Ivan
- Garcia Lillo Alicia
- Gimenez Gonzalez Guiomar
- Lopez Nevado Javier
- Martinez Cardenas Pablo Miguel
- Martinez Torres Carlos
- Mina Gaiao Joao Pedro
- Montaño Acosta Jose Luis
- Papadimitriou Georgios
- Pascual Omedas Alejandro
- Picchi Francisco Javier
- Placido Patricio Susete De Jesus
- Ramires Da Providencia Villas-boas Tiago Maria
- Ramirez Fernandez Hector
- Relancio Bergasa Jesus Carlos
- Ros Martin Patricia
- Sanz Sobrino Maria
- Segado Sanchez Juan
- Teixeira Coutinho Barbosa Madalena Valle
- Testa Santos Francisco Miguel
- Vaccari Enrico
- Valencia Martinez Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59039, I/A 299 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: PALABRA SOLAR SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 662593, I/A 24 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: PLANTA SOLAR ALCAZAR-1 SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 665265, I/A 26 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: ICTIO SOLAR ANDROMEDA SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 647492, I/A 22 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: ICTIO SOLAR BERENICE SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 646994, I/A 22 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: ENERGIA FAETON SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 689742, I/A 20 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: ICTIO TOLEDO SOLAR SL
Apoderado
- Enriquez Sernandez Alejandro Antonio
- GALP ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 639000, I/A 23 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
VER MAS ACTOS
Información de ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO
Mostramos los datos de ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos