ENRIQUEZ ROMERO JAVIER
Informe ejecutivo de ENRIQUEZ ROMERO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENRIQUEZ ROMERO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCCERCAM SL | Administrador Unico | 20/01/2017 |
VINCULACIONES DE ENRIQUEZ ROMERO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUEZ ROMERO JAVIER
Empresa: DASNIL 95 SL
Administrador Unico
- Enriquez Romero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28507 , F 196, S 8, H B 138317, I/A 9 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Empresa: SOCCERCAM SL
Administrador Unico
- Enriquez Romero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34372 , F 205, S 8, H B 244570, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Empresa: DASNIL 95 SL
Administrador Unico
- Enriquez Romero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28507 , F 196, S 8, H B 138317, I/A 8 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Información de ENRIQUEZ ROMERO JAVIER
Mostramos los datos de ENRIQUEZ ROMERO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUEZ ROMERO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos