ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA
Informe ejecutivo de ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEPSICO FOODS AIE | Apoderado Solidario | 15/04/2013 | 08/05/2024 |
PEPSICO IBERIA SERVICIOS CENTRALES SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2017 | 08/05/2024 |
PET IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 22/05/2017 | 08/05/2024 |
PEPSICO FOODS AIE | Apoderado Mancomunado | 22/05/2017 | 08/05/2024 |
COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2017 | 08/05/2024 |
CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2017 | 08/05/2024 |
PEPSICO MANUFACTURING AIE | Apoderado | 15/04/2013 | 21/12/2023 |
PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL | Apoderado Solidario | 15/04/2013 | 21/12/2023 |
ONBISO INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 22/05/2017 | 21/12/2023 |
PEPSICO MANUFACTURING AIE | Apoderado Mancomunado | 22/05/2017 | 21/12/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Apoderado Solidario
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 170, S 8, H VI 15056, I/A 198 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1779 , F 156, S 8, H VI 8748, I/A 183 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: PET IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 132, S 8, H VI 434, I/A 155 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
- Ezpeleta Gurpide Francisco Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 123, S 8, H VI 5063, I/A 269 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 177, S 8, H VI 177, I/A 428 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Enriquez Gardon Jesus Maria
- Ezpeleta Gurpide Francisco Javier
Apoderado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
- Ezpeleta Gurpide Francisco Javier
- Martinez Segura Amadeo
- Roura Agusti Narcis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 86, S 8, H VI 6815, I/A 147 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 177, S 8, H VI 15055, I/A 115 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-01
Empresa: ONBISO INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 183, S 8, H VI 8864, I/A 99 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-01
Empresa: PEPSICO HOLDING DE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 8, S 8, H VI 3684, I/A 274 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-01
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gardon Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 196, S 8, H VI 5063, I/A 180 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-01
VER MAS ACTOS
Información de ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA
Mostramos los datos de ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUEZ GARDON JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos