ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA
Informe ejecutivo de ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POST ENG PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 23/06/2014 | 11/10/2016 |
PORFIRIO ENRIQUEZ SL | Administrador Unico | 25/06/2014 | 11/10/2016 |
TOUCH & DETAIL SL | Administrador Solidario | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA
Empresa: POST ENG PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Enriquez Enriquez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23850 , F 65, S 8, H M 428163, I/A 6 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: PORFIRIO ENRIQUEZ SL
Administrador Unico
- Enriquez Enriquez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11665 , F 190, S 8, H M 183193, I/A 9 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: PORFIRIO ENRIQUEZ SL
Administrador Unico
- Enriquez Enriquez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11665 , F 188, S 8, H M 183193, I/A 7 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: POST ENG PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Enriquez Enriquez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23850 , F 64, S 8, H M 428163, I/A 4 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: TOUCH & DETAIL SL
Administrador Solidario
- Enriquez Enriquez Alicia
- Serrano Fuentes Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18450 , F 16, S 8, H M 320300, I/A 2 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Información de ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA
Mostramos los datos de ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUEZ ENRIQUEZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos