ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL
Informe ejecutivo de ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAE DE CARTON ONDULADO | Consejero | 02/09/2015 | |
SALINAS DE MOLINA SA | Secretario | 16/03/2015 | |
SALINAS DE MOLINA SA | Consejero | 16/03/2015 | |
SALINAS DE MOLINA SA | Consejero Delegado | 16/03/2015 |
VINCULACIONES DE ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL
Empresa: SAE DE CARTON ONDULADO
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 39, S 8, H MU 8542, I/A 39 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-30
Empresa: SALINAS DE MOLINA SA
Consejero Delegado
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Consejero
Presidente
Secretario
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 109, S 8, H MU 8503, I/A 9 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-30
Empresa: SAE DE CARTON ONDULADO
Consejero
- Carlos Maria Vicente Sandoval
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
- Jose Miguel Vicente Sandoval
- Juan Vicente Davalos
- Juan Vicente Sandoval
- Maria Consolacion Vicente Sandoval
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 37, S 8, H MU 8542, I/A 33 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-30
Empresa: SAE DE CARTON ONDULADO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1958 , F 106, S 8, H MU 8542, I/A 30 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-30
Empresa: SAE DE CARTON ONDULADO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1958 , F 106, S 8, H MU 8542, I/A 30 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-30
Empresa: SALINAS DE MOLINA SA
Consejero Delegado
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Consejero
Presidente
Secretario
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 109, S 8, H MU 8503, I/A 8 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-30
Empresa: SALINAS DE MOLINA SA
Consejero Delegado
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Consejero
- Carlos Maria Vicente Sandoval
- Consolacion Vicente Sandoval
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
- Enriqueta Sandoval Giner
- Jose Miguel Vicente Sandoval
- Juan Vicente Davalos
- Juan Vicente Sandoval
Presidente
Secretario
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 109, S 8, H MU 8503, I/A 8 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-30
Empresa: SALINAS DE MOLINA SA
Consejero Delegado
- Enriqueta Maria Vicente Sandoval
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 109, S 8, H MU 8503, I/A 7 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-30
Empresa: SAE DE CARTON ONDULADO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1958 , F 105, S 8, H MU 8542, I/A 27 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-30
Información de ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL
Mostramos los datos de ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUETA MARIA VICENTE SANDOVAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos