ENRIQUETA FAIG GONZALEZ
Informe ejecutivo de ENRIQUETA FAIG GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENRIQUETA FAIG GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FGK 1931 SL | Liquidador | 14/02/2020 | |
EFGRUP 1961 SL | Liquidador | 14/06/2019 | |
FGK 1931 SL | Socio Unico | 05/02/2019 | |
EFGRUP 1961 SL | Socio Unico | 25/01/2018 |
VINCULACIONES DE ENRIQUETA FAIG GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUETA FAIG GONZALEZ
Empresa: FGK 1931 SL
Liquidador
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 161, S 8, H GI 65064, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-17
Empresa: FGK 1931 SL
Administrador Unico
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 161, S 8, H GI 65064, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-17
Empresa: EFGRUP 1961 SL
Liquidador
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 45, S 8, H GI 63491, I/A 2 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-17
Empresa: EFGRUP 1961 SL
Administrador Unico
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 45, S 8, H GI 63491, I/A 2 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-17
Empresa: FGK 1931 SL
Administrador Unico
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 161, S 8, H GI 65064, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-17
Empresa: FGK 1931 SL
Socio Único
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 161, S 8, H GI 65064, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-17
Empresa: EFGRUP 1961 SL
Administrador Unico
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 45, S 8, H GI 63491, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-17
Empresa: EFGRUP 1961 SL
Socio Único
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 45, S 8, H GI 63491, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-17
Empresa: EKAS 2012 SERVEIS HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 207, S 8, H GI 54404, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-17
Empresa: EKAS 2012 SERVEIS HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Enriqueta Faig Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 206, S 8, H GI 54404, I/A 1 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-17
VER MAS ACTOS
Información de ENRIQUETA FAIG GONZALEZ
Mostramos los datos de ENRIQUETA FAIG GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUETA FAIG GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos