ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GM INTEGRA RRHH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2018 |
VINCULACIONES DE ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Liquidador
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41425 , F 198, S 8, H B 384474, I/A 6 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-08
Administrador Unico
Liquidador
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41425 , F 198, S 8, H B 384474, I/A 6 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-08
Empresa: GROS-MONSERRAT ABOGADOS SL
Apoderado Solidario
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
- Gros Iglesias Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45482 , F 60, S 8, H B 489284, I/A 8 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Empresa: GM INTEGRA RRHH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 195, S 8, H B 7186, I/A 25 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-08
Empresa: GROS MONSERRAT CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30568 , F 83, S 8, H M 550153, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: GROS MONSERRAT CONSULTORES SL
Administrador Unico
Representante
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30568 , F 83, S 8, H M 550153, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: GROS-MONSERRAT ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
- Gros Iglesias Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45482 , F 55, S 8, H B 489284, I/A 2 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: GROS MONSERRAT CONSULTORES SL
Administrador Unico
Representante
- Enrique Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30568 , F 81, S 8, H M 550153, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Información de ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUE VALENCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos