ENRIQUE SALVAT BARRERA
Informe ejecutivo de ENRIQUE SALVAT BARRERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENRIQUE SALVAT BARRERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TULSA PETROLI SL | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
TITUSVILLE SL | Administrador Unico | 01/12/2011 | 26/02/2013 |
GEDER SL | Administrador Unico | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE ENRIQUE SALVAT BARRERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUE SALVAT BARRERA
Empresa: TULSA PETROLI SL
Liquidador
- Enrique Salvat Barrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 81, S 8, H GI 33309, I/A 6 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-17
Empresa: TITUSVILLE SL
Administrador Unico
- Enrique Salvat Barrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 202, S 8, H GI 52515, I/A 4 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Empresa: GEDER SL
Administrador Unico
- Enrique Salvat Barrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 40, S 8, H GI 35300, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-17
Empresa: TITUSVILLE SL
Administrador Unico
- Enrique Salvat Barrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 197, S 8, H GI 52515, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-17
Información de ENRIQUE SALVAT BARRERA
Mostramos los datos de ENRIQUE SALVAT BARRERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUE SALVAT BARRERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos