ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO
Informe ejecutivo de ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOPAN PROYECTOS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 02/11/2020 | 30/11/2022 |
TORNOS SON COSTA SL | Administrador Unico | 14/12/2020 | 14/02/2022 |
TORNOS SON COSTA SL | Liquidador | 14/02/2022 | 14/02/2022 |
VINCULACIONES DE ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO
Empresa: MOPAN PROYECTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Enrique Rebollo Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 88, S 8, H PM 89745, I/A 3 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: TORNOS SON COSTA SL
Liquidador
- Enrique Rebollo Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 175, S 8, H PM 89973, I/A 2 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-07
Empresa: TORNOS SON COSTA SL
Administrador Unico
- Enrique Rebollo Juan Lorenzo
Liquidador
- Enrique Rebollo Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 175, S 8, H PM 89973, I/A 2 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-07
Empresa: TORNOS SON COSTA SL
Administrador Unico
- Enrique Rebollo Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 173, S 8, H PM 89973, I/A 1 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Empresa: MOPAN PROYECTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Enrique Rebollo Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 85, S 8, H PM 89745, I/A 1 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-07
Información de ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO
Mostramos los datos de ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUE REBOLLO JUAN LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos